2017-08-08: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bost, Heidrun, Gröditz, *18.07.1962. Name ergänzt: Geschäftsführer: Dietrich, Maik Sven Waldemar, Prösen, *01.07.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-08-27: Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2018 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 12.500,00 EUR auf 37.500,00 EUR und die Änderung der §§ 1 , 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: DieBo Raumdesign GmbH. Neuer Gegenstand: Ausführung von Maler,- Trockenbau und Fußbodenlegerarbeiten. Neues Stammkapital: 37.500,00 EUR.