2009-08-14: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlin Änderung zu Nr. 1:; infolge Wohnortwechsel, nun; Geschäftsführer:; Kröning, Carsten, *23.08.1963, Königs Wusterhausen OT Wernsdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2012-11-13: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Wehneltsteig 11, 13629 Berlin.
2015-12-29: Geschäftsführer: 2.
Balke, Michael, *26.03.1981, Königs Wusterhausen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-10-04: Prokura: 1.
Balke, Angie, *29.08.1987, Königs Wusterhausen; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-12-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Balke, Michael
2018-04-23: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Balke, Angie
2020-01-02: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kröning, Carsten; Geschäftsführer: 3.
Engel, Christina, *25.08.1974, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-06-15: Stamm- bzw. Grundkapital: 52.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.04.2021 ist das Stammkapital um 27.000,00 EUR auf 52.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in § 3 .