2006-06-14: Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2004 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 17.100,-- EUR auf 68.500,-- EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen. Neues Stammkapital: 68.500,00 EUR.
2013-01-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Diefenbach, Helmut, Dornburg, *05.07.1931.
2020-07-16: Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 4 beschlossen. Diefenbach Bautenschutz & Schädlingsbekämpfung GmbH. Geschäftsanschrift: Rosenhügel 13, 65599 Dornburg-Thalheim. Einzelprokura: Diefenbach, Michael, Dornburg-Thalheim, *21.10.1985.