2013-08-19: Rechtsform geändert; nun: Offene Handelsgesellschaft. Firma geändert; nun: Bestattungsunternehmen Dieter Prusnat OHG. Allgemeine Vertretungsregelung nun: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nun: Persönlich haftender Gesellschafter: Prusnat, Heidemarie, geb. Kölblin, Waldkirch, *20.10.1953. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Fackler, Simone, geb. Prusnat, Gutach im Breisgau, *09.05.1979.
2013-08-19: (Betrieb eines Bestattungsunternehmens und die Erbringung aller damit zusammenhängenden Beratungs- und Dienstleistungen.). Ausgeschieden als Inhaber: Prusnat, Dieter Erich Karl, Waldkirch, *21.09.1948. Neuer Inhaber: Prusnat, Heidemarie, geb. Kölblin, Waldkirch, *20.10.1953. Der Geschäftsbetrieb ist mit dem Recht zur Fortführung der Firma übergegangen auf Prusnat, Heidemarie, geb. Kölblin, Waldkirch, *20.10.1953.
2018-03-28: Neue Geschäftsanschrift: Am Bruckwald 28, 79183 Waldkirch.