2005-03-24: Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2004 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 2.322,49 EUR auf 33.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung. Geändert, nun Geschäftsführer: Buschmann, Jürgen, Grünwald, *11.02.1952; Fulghum, B. Patrick, München, *12.01.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nun der elektronische Bundesanzeiger.
2005-03-30: Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2004 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 2.322,49 EUR auf 33.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung. Geändert, nun Geschäftsführer: Buschmann, Jürgen, Grünwald, *11.02.1952; Fulghum, B. Patrick, München, *12.01.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nun der elektronische Bundesanzeiger.
2008-06-25: Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2008 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma. Neue Firma: Rickert & Fulghum GmbH.
2009-03-25: Geschäftsanschrift eingetragen.
2012-04-04: Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2012 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Büro Rickert GmbH.
2014-02-26: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fulghum, B. Patrick, München, *12.01.1964.
2014-03-05: Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2014 hat die Änderung des § 2 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Prinzregentenstr. 22, 80538 München. Bestellt: Geschäftsführer: Harich, Robert, Stuttgart, *07.12.1959.