2012-11-26: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2012. Geschäftsanschrift: Sophienstraße 65/1, 74363 Güglingen. Gegenstand: Tätigkeiten, die dem Berufsbild des Gebäudereinigungshandwerks entsprechen sowie Sicherheitsdienst. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Schneider, Dieter, Güglingen, *07.02.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-20: Bestellt als Geschäftsführer: Seckar, Andrea, Neulingen, *29.04.1966, einzelvertretungsberechtigt.
2019-02-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Seckar, Andrea, Neulingen, *29.04.1966.
2019-12-18: Änderung der Geschäftsanschrift: Lindenstraße 41, 74363 Güglingen.