2013-02-18: Bestellt als Geschäftsführer: Jenz, Ingmar, Hochdorf, *11.06.1980; Maier, Stefan, Baltmannsweiler, *16.12.1984, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Maier, Dietmar, Baltmannsweiler.
2022-01-10: Neue Geschäftsanschrift: Escherländer 5, 73666 Baltmannsweiler. Bestellt als Geschäftsführer: Keck, Manuel, Adelberg, *19.07.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Maier, Stefan, Baltmannsweiler, *16.12.1984.