2008-01-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Dittmer, Dietrich, Speditionskaufmann, Isernhagen. Geschäftsführer: Schade, Jörg, Seevetal, geb. am 12.11.1965 mit der Befugnis, im Namen der Geswellschaft mit sich im eigenen Namaen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Eizelprokura: Schade, Melanie, Seevetal, geb. am 19.02.1969.
2010-07-19: Geschäftsanschrift: Fuhrbleek 9, 30916 Isernhagen. Bestellt als Geschäftsführer: Schade, Melanie, Seevetal, *19.02.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schade, Melanie, Seevetal, *19.02.1969.
2013-03-26: Geändert, nun: Geschäftsführer: Schade, Jörg, Seevetal, *12.11.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.