2007-03-27: Geschäftsführer: Ellerich, Christian, Lüdinghausen, *23.03.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-09-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Ellerich, Christian, Lüdinghausen, *23.03.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Gerdel, Claus, Dortmund, *18.03.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-03-17: Die Gesellschafterversammlung hat am 09.01.2014 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 870,80 auf EUR 52.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) zu ändern. 52.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Gerdel, Claus, Dortmund, *18.03.1962.
2020-03-26: Bestellt als Geschäftsführer: Dembinski, Robert, Hattingen, *12.01.1992; Lonnemann, Johanna, Nordkirchen, *18.10.1989, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Lonnemann, Johanna, Nordkirchen, *18.10.1989.
2020-12-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Dembinski, Robert, Hattingen, *12.01.1992. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und des Wohnortes, weiterhin Geschäftsführer: Lonnemann, Johanna, Dortmund, *18.10.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.