2006-07-25: 27. Vermögensvorrats-Gesellschaft Melsdorf mbH, Melsdorf(Am Dörpsdiek 1-3). Firma: 27. Vermögensvorrats-Gesellschaft Melsdorf mbH Sitz: Melsdorf Gegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000 EUR Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: Borchardt, Susanne, *24.04.1978, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 18.07.2006.
2006-09-21: Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 03.08. und 04.09.2006 sind bei Umfirmierung, Gegenstandsänderung und Sitzverlegung die §§ 1, 2 und 3 (Stammkapital) der Satzung geändert. Firma neu: Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung Verwaltungs-GmbH Sitz nunmehr: Eckernförde Gegenstand neu: Übernahmne der persönlichen Haftung und Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Borchardt, Susanne; Geschäftsführer: Neumann, Peter, *12.12.1946, Osterbyholz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2016-01-05: Prokura: 1.
Tiedemann, Wolfgang, *24.08.1946, Kiel; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 2.
Wewetzer, Ulf, *09.04.1965, Fleckeby; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2016-06-28: Nicht mehr Prokurist: 2. Wewetzer, Ulf
2016-09-30: Prokura: 3. Dr.-Ing. Anbergen, Hauke, *18.02.1986, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2017-02-07: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Dr.-Ing. Anbergen, Hauke, *18.02.1986, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Dr.-Ing. Anbergen, Hauke