2006-09-20: Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital) und 20 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 50.000,00 EUR.
2009-12-02: Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2009 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 12.500,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Schwojerstr. 18 b, 81249 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb eines Ingenieurbüros sowie Planung und Überwachung von Bauleistungen im Hoch-, Tief- und Wasserbau und Beratung im Informationstechnologiebereich. Neues Stammkapital: 62.500,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Börzsöny, Matthias, München, *13.07.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Börzsöny, Matthias, München, *13.07.1971.
2011-02-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Renner, Volkmar Fritz Rudolf, München, *23.11.1931. Bestellt: Geschäftsführer: Renner, Margit, München, *09.08.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-09-18: Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2018 hat die Änderung der §§ 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Planegg, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Fraunhoferstraße 14, 82152 Planegg-Martinsried. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb eines Ingenieurbüros sowie Planung und Überwachung von Bauleistungen im Hoch-, Tief- und Wasserbau.
2019-10-08: Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2018 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 37.500,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 25.000,00 EUR.