2005-05-18: Familienname geändert, nun Geschäftsführer: Oswald, Simone, München, *14.07.1973.
2006-06-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hendrich, Petra, München, *20.01.1968.
2006-12-13: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schichtl, Robert Alexander, Regensburg, *06.02.1968.
2008-07-23: Bestellt: Geschäftsführer: Augustin, Peter, Zapfendorf, *18.10.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Germershaus, Bastian, Wörth, *19.08.1977.
2016-07-20: Die Gesellschafterversammlung vom 8.7.2016 hat die Änderung des § 9 der Satzung beschlossen.
2019-11-19: Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2019 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Konzeption, Beratung und Durchführung von Werbe- und Marktforschungsmaßnahmen, Marketing und Kommunikation, auch unter Verwendung elektronischer Medien sowie von Datenverarbeitungssystemen, Erstellung von Anwendersoftware und Handel mit elektronischen und elektrischen Geräten sowie Großhandel mit Arzneimitteln. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Oswald, Simone, Grafing b.München, *14.07.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.