2008-04-02: Geschäftsführer: Kautschitsch, Sascha Jan, München, *27.04.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-07-23: Bestellt: Geschäftsführer: Krieger, Christian, Sauerlach, *04.10.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Gerszberg, Seth, New Jersey, USA, *07.07.1971.
2008-07-30: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Kautschitsch, Sascha, München, *27.04.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-06-11: Prokura erloschen: Gerszberg, Seth, New Jersey, *07.07.1971. Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 01.06.2014 (Az. 1507 IN 926/14) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 65 GmbHG.