2013-07-19: Die Gesellschafterversammlung hat am 18.06.2013 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51129,19 um EUR 871,12 auf EUR 52000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu gefasst. 52.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Kempkes, Rouven, Rösrath, *03.05.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der konkreten Vertretungsregelung weiterhin: Geschäftsführer: Kempkes, Heinrich Johannes, Kaufmann, Duisburg, *07.11.1944, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Berns, Hermann, Oberhausen; Oswald, Reiner, Duisburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ehlen, Christoph, Duisburg, *28.02.1970; Stein, Hans-Rudolf, Duisburg, *25.05.1956.
2015-04-21: 1.1944. Vertretungsregelung geändert, weiterhin Prokurist: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ehlen, Christoph, Duisburg, *28.02.1970. Vertretungsregelung geändert, weiterhin Prokurist: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stein, Hans-Rudolf, Duisburg, *25.05.1956.
2020-01-02: Prokura erloschen: Stein, Hans-Rudolf, Duisburg, *25.05.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: van Briemen, Martin, Kalkar, *30.03.1982.