2012-03-07: Sitz der Firma: Bremerhaven. Geschäftsanschrift: Hafenstr. 140, 27576 Bremerhaven. Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Ditzen-Blanke, Roswitha. Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schlicher, Hans-Peter. Geschäftsführer: 3.
Ditzen-Blanke, Matthias, geb. Jung, *22.05.1974, Bremerhaven, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Geschäftsführer: 4.
Dr. Ditzen-Blanke, Joachim, *13.12.1925, Bremerhaven, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-02-14: Prokura: Jürges, Daniel, *13.01.1974, Bremen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Klinke, Thomas, *20.01.1971, Bremerhaven; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2016-12-07: Prokura: Nicht mehr Prokurist: Jürges, Daniel.
2017-11-30: Prokura: Grummel, Ralph, *27.12.1970, Bakum; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2020-03-05: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Dr. Ditzen-Blanke, Joachim