2008-10-10: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.07.2008. Gegenstand: Pfandkredit An- und Verkauf von Edelmetallen und Schmuck Groß- und Einzelhandel Diamantgutachten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: Dobrzynski, David, Mannheim, *18.03.1983; Dobrzynski, Meike Miriam, Egelsbach, *03.07.1981, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-08-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Dobrzynski, Meike Miriam, Egelsbach, *03.07.1981.
2010-01-15: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: Dobrzynski Leihaus GmbH.
2010-01-29: Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: Dobrzynski Leihhaus GmbH.
2011-02-04: Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 80.000,00 EUR erhöht.
2014-05-12: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dobrzynski, Petra Susanne, geb. Trummel, Mannheim, *22.10.1963.
2017-01-26: Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Dobrzynski, David, Mannheim, *18.03.1983. Bestellt als Geschäftsführer: Dobrzynski, Wolfgang, Mannheim, *16.10.1957, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-07-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Dobrzynski, David, Mannheim, *18.03.1983.