2009-09-14: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.07.2009. Geschäftsanschrift: Darmstädter Landstraße 116, 60598 Frankfurt am Main. Gegenstand: Projektentwicklung und Baureifmachung, sowie die Bebauung und Vermarktung des Dom Römer Areals. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Der Geschäftsführer vertrit die Gesellschaft allein. Geschäftsführer: Pfaff, Werner Ferdinand Walter, Frankfurt am Main, *30.10.1942. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
2009-12-16: Bestellt als Geschäftsführer: Guntersdorf, Michael F., Langen, *29.08.1951. Nicht mehr Geschäftsführer: Pfaff, Werner Ferdinand Walter, Frankfurt am Main, *30.10.1942. Bestellt und wieder ausgeschieden als Geschäftsführer: Gangel, Alfred Philipp, Frankfurt am Main, *30.05.1950.
2010-05-03: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Liebfrauenberg 39, 60313 Frankfurt am Main.
2011-12-12: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2012-09-03: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-11-18: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2014-06-03: Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Aufgaben des Aufsichtsrates) beschlossen.
2015-01-26: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-10-08: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Guntersdorf, Michael F., Bad Homburg v. d. Höhe, *29.08.1951.
2016-08-02: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-09-21: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-02-17: Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: Projektentwicklung und Baureifmachung, die Bebauung und Vermarktung des Dom Römer Areals sowie die Verwaltung und Vermietung eigenen und fremden Grundbesitzes, insbesondere auf dem Dom Römer Areal.
2019-11-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Guntersdorf, Michael F., Bad Homburg v. d. Höhe, *29.08.1951. Bestellt als Geschäftsführerin: Fehler, Regina, Alsfeld, *23.03.1957.
2021-01-13: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 und § 9 (Die Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2022-04-07: Bestellt als Geschäftsführer: Froschhäuser, Holger Frank, Offenbach am Main, *02.12.1960. Nicht mehr Geschäftsführerin: Fehler, Regina, Alsfeld, *23.03.1957.