2009-07-28: Geschäftsanschrift: Steinigstr. 9, 39108 Magdeburg. Bestellt: Geschäftsführer: Körner, Sebastian, Magdeburg, *02.06.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Todzi, Steffen, Salzwedel, *31.03.1980.
2019-04-11: Geschäftsanschrift: Halberstädter Straße 10, 39112 Magdeburg. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Esch, Christian, Schönebeck , *13.02.1981. Bestellt: Geschäftsführer: Körner, Karlheinz, Magdeburg, *05.09.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-19: Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2020 hat die Umstellung auf Euro, die Erhöhung des Stammkapitals um 0,62 EUR auf 102.529,00 EUR, die Herabsetzung des Stammkapitals um 77.259,00 EUR auf 25.000,00 EUR und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. 25.000,00 EUR.