2014-05-06: Firma: Neumandat Proponere UG (haftungsbeschränkt); Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Lange Enden 29, 13437 Berlin; Gegenstand: Der Betrieb von Internetportalen und der damit verbundenen Dienstleistungen - ausgenommen jedoch erlaubnispflichtige Dienstleistungen -. Stamm- bzw. Grundkapital: 500,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Mattern, Stephan, *04.07.1979, Hohen Neuendorf OT Stolpe; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 10.04.2014
2016-09-14: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Nonnendammallee 42-43, 13599 Berlin
2017-09-07: Firma: Donatio - hilft gemeinnützige UG ; Gegenstand: Beschaffung von Mitteln zur Förderung mildtätiger und gemeinnütziger Projekte. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2017 in der Fassung des Beschlusses vom 04.08.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 , § 2 (Gegenstand), § 2a (Selbstlosigkeit und Vermögensbindung) sowie in § 8 (Gesellschafterbeschlüsse).
2018-02-26: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Oraniendamm 68, 13469 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Mattern, Stephan; Geschäftsführer: 2.
Tielitz, Robert Christopher, *31.08.1988, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-11-19: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Oraniendamm 71, 13469 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Tielitz, Robert Christopher; Geschäftsführer: 3.
Janke, Mariko Lou-Anne, *16.10.1982, Mühlenbecker Land OT Schildow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-03-24: Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Liquidatoren gemeinsam vertreten. Änderung zu Nr. 3: nun; Liquidator: Janke, Mariko Lou-Anne, *16.10.1982, Mühlenbecker Land OT Schildow; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss aufgelöst.