2005-03-09: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Koch, Manfred, München, *05.07.1945. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Renger, Bernhard, Fahrenzhausen, *01.09.1974.
2006-05-31: Prokura erloschen: Renger, Bernhard, Fahrenzhausen, *01.09.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brand, Helmut, Wasserburg, *29.03.1965.
2010-12-08: Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Donner & Reuschel Finanz-Service GmbH.
2015-10-20: Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2014 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 1.450.000,00 EUR und die Änderung des § 5 der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 250.000,00 EUR.
2016-05-03: Der mit der Donner & Reuschel Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 56747), vormals: "Reuschel & Co." Kommanditgesellschaft mit dem Sitz in München (AG München, HRA 46955) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 06./16.09.1991 ist durch Vertrag vom 04.01.2016 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.04.2016 hat zugestimmt.
2017-03-24: Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2017 hat die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Erbringung von Dienstleistungen und Vermittlungen auf den Gebieten Versicherungen und Immobilien. Beratung und Vermittlung von Versicherungen erfolgt auf Grundlage der Zulassung als Versicherungsmakler mit Gewerbeerlaubnis. Vermittlung von Immobilien erfolgt auf Grundlage von Kooperationen mit externen Immobilienmaklern und Immobilienprojektentwicklern sowie der Zulassung als Immobilienmakler mit Gewerbeerlaubnis. Geschäfte und Tätigkeiten, die der Genehmigung nach dem Kreditwesengesetz bedürfen, gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft.
2018-12-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Metzele, Dominique, Hamburg, *03.07.1971; Tomforde, Christoph, Hamburg, *30.04.1973.
2021-03-02: Bestellt: Geschäftsführer: Schneider, Stefan, Dillingen an der Donau, *09.09.1988. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Klasen, Gabriele, Hamburg, *10.12.1968; Mauritz, Annabelle, Hamburg, *09.02.1970.
2021-06-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Haumann, Carsten, Hamburg, *24.05.1961.
2022-06-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Oellrich, Stefan Gerhard, Nottensdorf, *24.08.1970.