2009-06-02: Geschäftsanschrift: Moskauer Straße 25, 40227 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Lawson, Henry, Kaufmann, Henfield/England; Morgan, Chris, Cobham, Surrey / Großbritannien, *04.10.1956. Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Geschäftsführer: Schouren, Detlef, Krefeld, *14.07.1951.
2010-06-09: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bilker Straße 29a, 40213 Düsseldorf.
2012-03-20: Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. Neue Firma: Mediaocean GmbH.
2013-03-19: Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsjahr und Bekanntmachungen) beschlossen.
2015-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Schouren, Detlef, Krefeld, *14.07.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Johnston, Lawson, London / Vereinigtes Königreich, *06.09.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-10-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Johnston, Lawson, London / Vereinigtes Königreich, *06.09.1972. Bisher nicht eingetragen und wieder ausgeschieden als Geschäftsführer: Kruse, Sascha, Orpington / Vereinigtes Königreich, *10.09.1984. Bestellt als Geschäftsführer: Hirsch, Sebastian, Düsseldorf, *27.08.1976; Rankin, Todd, London / Vereinigtes Königreich, *22.04.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-06-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Hirsch, Sebastian, Düsseldorf, *27.08.1976.
2018-08-13: Bestellt als Geschäftsführer: Smith, Stuart, Brentwood, Essex / Vereinigtes Königreich, *12.08.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-10: Änderung zur Geschäftsanschrift: Königsallee 60 F, 40212 Düsseldorf.