2009-06-26: Prokura erloschen: Kühn, Rainer Karl Horst, Kerken, *20.09.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pfau, Jürgen, Rheinberg, *25.06.1971. Geschäftsanschrift: Industriestraße 8, 47647 Kerken.
2019-07-31: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Dormann, Franz Heinrich, Kerken, *01.01.1945. Bestellt als Geschäftsführer: Rottstegge, André, Bocholt, *11.05.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gréboval, Cécile, Kronberg, *16.04.1974.
2020-03-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Dormann, Franz Heinrich, Kerken, *01.01.1945. Prokura erloschen: Dormann, Brigitte, Kerken, *23.10.1956.
2020-06-23: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Ing. May, Frank, Hamburg, *11.08.1966.
2020-07-13: Mit der VINCI Energies Deutschland GmbH in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 57946) als herrschendem Unternehmen ist am 24.04.2020 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 24.04.2020 und 12.05.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2021-05-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Ing. May, Frank, Hamburg, *11.08.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Wolters, Kornelius, Straelen, *12.11.1962. Prokura erloschen: Wolters, Kornelius Josef, Straelen-Herongen, *12.11.1962.
2021-11-11: Prokura erloschen: Gréboval, Cécile, Kronberg, *16.04.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wille-Reiß, Sabine Carola, Frankfurt am Main, *03.07.1970.