2008-02-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2007. Gegenstand: Die Übernahme der Verwaltung und Geschäftsführung anderer Gesellschaften, insbesondere der zu gründenden Dornick Dienstleistungen GmbH & Co. KG in Waldsee, deren Gegenstand wiederum der Betrieb einer Dienstleistungsgesellschaft für Dienstleistungen für den Groß- und Einzelhandel (speziell die Durchführung von Inventuren und sonstigen mit diesen zusammenhängenden Tätigkeiten und die Erbringung von Dienstleistungen im Security-Bereich) ist. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so ist jeder einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Dornick, Jochen, Waldsee, *04.11.1971, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-26: Bestellt als Geschäftsführer: Vogler, Frank, Chemnitz, *13.10.1955. Nicht mehr Geschäftsführer: Dornick, Zita, Waldsee, *22.01.1973; Stöckl, Peter, Altrip, *09.03.1963.
2019-06-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Vogler, Frank, Chemnitz, *13.10.1955.
2020-06-15: Bestellt als Geschäftsführer: Dornick, Zita, Waldsee, *22.01.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.