2007-01-19: Die Gesellschafterversammlung hat am 20. Dezember 2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 370,81 auf EUR 51.500,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) sowie in § 4 Abs. 3 Ziff. e) und p) (Vertretung, Geschäftsführung), § 6 Abs. 3 (Gesellschafterbeschlüsse), § 10 Abs. 5 (Wettbewerbsverbot) und § 22 Abs. 1 (Schlußbestimmungen) zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage hat weiter eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Dornseiff GmbH. Neues Stammkapital: 51.500,00 EUR.
2012-01-19: Der mit der Dornseiff GmbH & Co. KG mit Sitz in Burbach (AG Siegen, HRA 6333) am 18. Dezember 2000 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 29. Juni 2011 zum 31. Dezember 2011 beendet.
2022-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Flender, Holger E., Kreuztal, *22.06.1957. Einzelprokura: Quandel, Thomas, Stein-Neukirch, *08.03.1963.