2021-11-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmalstieg, Detlef August Alfred Gerhard, Maler- und Lackiermeister, Hannover, *15.11.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Schmalstieg, Melanie, Hannover, *31.08.2000, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-26: Änderung zur Geschäftsanschrift: Schulenburgerland Str. 254, 30149 Hannover. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmalstieg, Melanie, Hannover, *31.08.2000. Bestellt als Geschäftsführer: Dornseiff, Torsten, Hannover, *05.08.1965; Dornseiff, Marian, Hannover, *03.05.1996, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.