2015-07-06: Gegenstand: a) die Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, gewerblichen Räumen, Wohnräumen, Darlehen;
b) die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern und sonstigen Nutzungsrechten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte im eigenen Namen für eigene und fremde Rechnung;
c) Büroservice;
d) Veranstaltungsorganisation;
e) Annahme und Ausgabe von Textilien zur Reinigung;
f) Export und Import sowie Großhandel mit Kosmetika;
g) Handel mit Indusriegütern, insbesondere Maschinen;
h) Unternehmensberatung; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Engler, Matthias; Geschäftsführer: 3.
Fritsche, Jens, *04.06.1972, Blankenfelde-Mahlow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4.
Grocholl, Steffen, *19.10.1962, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.06.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
2016-06-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Fritsche, Jens; Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Grocholl, Steffen
2017-05-24: Geschäftsführer: 5.
Rosenke, Jens-Burckhard, *22.09.1976, Berlin
2018-05-25: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Mitzscherling, Lothar