2007-03-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Doussier, Günter, Tischlermeister, Bielefeld. Geschäftsführer: Jacobs, Hans-Theo, Bielefeld, *24.05.1941, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-13: Geschäftsanschrift: Kunterhof 10, 34319 Bielefeld. Geschäftsführer: Jacobs, Brigitte, Bielefeld, *09.04.1931, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Klein, Susanne, Bünde, *01.03.1964. Nicht mehr Geschäftsführer: Jacobs, Hans-Theo, Bielefeld, *24.05.1941.
2011-03-15: Berichtigung zur Geschäftsanschrift: Kunterhof 10, 33739 Bielefeld. Nicht mehr Geschäftsführer: Jacobs, Brigitte, Bielefeld, *09.04.1931. Bestellt zum Geschäftsführer: Schäfer, Andreas, Bielefeld, *20.09.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-26: Änderung zur Geschäftsanschrift: Zum Alten Hammer 15, 33649 Bielefeld. Familienname geändert, nunmehr: Geschäftsführer: Parkinson, Andreas, Steinhagen, *20.09.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.