2018-08-03: Nicht mehr Geschäftsführerin: Dröder, Hedwig, Künzell, *05.07.1933. Bestellt als Geschäftsführer: Dröder, Hans-Jörg, Künzell, *04.11.1988, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Dröder, Jörg, Künzell, *02.07.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dröder, Hans-Jörg, Künzell, *04.11.1988.