2010-07-19: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.06.2010. Geschäftsanschrift: Koepffstr. 17, 74076 Heilbronn. Gegenstand: Die nicht erlaubnispflichtige Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei der Optimierung von Geschäftsprozessen sowie die Durchführung von unternehmensinternen Ausbildungen, Seminaren, Projektbegleitungen und Trainingsmaßnahmen in diesem Bereich. Stammkapital: 25.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Benner, Kurt Raphael, Waldkirch, *28.03.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-18: Die Gesellschafterversammlung vom 13.07.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsführung) und § 13 Abs. 3 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Dr. Benner, Kurt Raphael, Heilbronn, *28.03.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-05: Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: Dr. Benner Prozessoptimierung GmbH.
2015-06-23: Neue Geschäftsanschrift: Allee 64, 74072 Heilbronn.
2017-01-24: Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr). § 1 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: Tool-City GmbH. Gegenstand geändert; nun: Handel mit Werkzeugen aller Art, Werkstattausrüstung, Messtechnik & Werkzeugmaschinen. Montage und Inbetriebnahme von Anlagen, Maschinen & Produktionsumgebungen.
2017-04-11: Bestellt als Geschäftsführer: Lüdtke, David, Flörsbachtal, *19.06.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Benner, Kurt Raphael, Heilbronn, *28.03.1960.
2019-03-13: Die Gesellschaft ist wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 394 FamFG von Amts wegen gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen.