2013-07-19: Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Änderung der Geschäftsanschrift: Albert-Schweizer-Straße 41, 97941 Tauberbischofsheim. Gegenstand geändert; nun: Der Betrieb einer Full-Service-Werbeagentur mit angeschlossenem Verlag, Fotostudio sowie einer TV- und Filmproduktion, eines Tonstudios und einer Unternehmensberatung. Herstellung und der Vertrieb von Hard- und Sofware sowie die Planung und Durchführung von Events aller Art. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Brennecke, Nils, Volkach, *03.05.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Brennecke, Nils, Volkach, *03.05.1974.
2018-10-17: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Keller, Michael, Weinheim, *24.05.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-13: Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: keller.mitausblick GmbH.