2010-03-05: Nach Namensänderung (bisher: Merkens): Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krahe, Brigitte, Köln, *06.08.1962.
2011-01-05: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Colsman, Guido, Bergisch Gladbach, *14.11.1967; Krüger, Marc, Bergisch Gladbach, *30.11.1979. Nicht mehr Geschäftsführer: Walendy, Rolf Gerhard, Bergisch Gladbach, *01.09.1943.
2012-12-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Welsch, Frank Alexander, Langenfeld, *19.10.1972.
2013-05-17: Nicht mehr Geschäftsführer: von Marschall, Gerhard, *14.01.1947.
2013-07-17: Bestellt als Geschäftsführer: Welsch, Alexander, Langenfeld, *19.10.1972. Prokura erloschen: Welsch, Frank Alexander, Langenfeld, *19.10.1972.
2014-01-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Offermanns, Anneliese, Aachen, *31.12.1954.
2015-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Krüger, Willibert, Bergisch Gladbach, *25.08.1940.
2016-12-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Fröhlich, Martin, Köln, *28.06.1982; Piepenstock, Kai, Köln, *16.09.1966.
2017-01-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Welsch, Frank Alexander, Langenfeld, *19.10.1972.