2015-05-30: Personendaten von Amts wegen berichtigt Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Näder, Sabine, Würzburg, *18.05.1977.
2015-05-30: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.05.2015. Geschäftsanschrift: Scheffelstraße 5, 97072 Würzburg. Gegenstand des Unternehmens: die Beteiligung sowie die Übernahme der persönlichen Haftung bei Handelsgesellschaften. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Dullinger, Christian, Würzburg, *27.08.1970, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Nädler, Sabine, Würzburg, *18.05.1977.
2015-12-04: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hofstraße 20, 97070 Würzburg. Personendaten geändert, nun: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dullinger, Sabine, Würzburg, *18.05.1977.