2010-01-05: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2009 hat die Ergänzung der Satzung um § 8a (Abtretung von Geschäftsanteilen) beschlossen. Geschäftsanschrift: Geiststraße 32, 06108 Halle (Saale). Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pavel, Matthias, Rötha, *17.12.1974; Thies, Steffi, geb. Kothe, Halle, *23.07.1961.
2013-08-19: Geändert: Geschäftsanschrift: Krausenstraße 22, 06112 Halle (Saale). Von Amts wegen geändert: Geschäftsführer: Clauß, Ulf, Halle (Saale), *15.03.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Graul, Dirk, Berlin, *07.03.1972. Geändert: Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert: Einzelprokura: Pavel, Matthias, Rötha, *17.12.1974; Thies, Steffi, Halle (Saale), *23.07.1961.
2016-01-14: Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2015 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens. Neuer Gegenstand: Hausverwaltung, Mieterbetreuung (auch im sozialen Bereich), Immobilienmanagement, An- und Verkauf sowie Vermittlung von Immobilien, Facility Management und Wahrnehmung von Call-Center-Aufgaben im Rahmen des Mieterservices. Prokura erloschen: Pavel, Matthias, Rötha, *17.12.1974.
2018-07-11: Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2018 hat die Änderung der Ziffern 5 (Geschäftsführung und Vertretung), 6 (Gesellschafterversammlung), 7 (Gesellschafterbeschlüsse), 8 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung sowie Berichterstattung), 9 (Verfüguigsbeschränkungen und Vorerwerbsrecht), 10 (Einziehung), 12 (Abfindung), 15 (Kündigung der Gesellschaft) und 16 (Wettbewerbsverbot) der Satzung, die Streichung der Ziffer 17 (Schiedsgerichtsvereinbarung) und die Umnummerierung der Ziffer 18 (Schlussbestimmungen) zur Ziffer 17 beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Rentel, Holger, Berlin, *17.09.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Clauß, Ulf, Halle , *15.03.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Briese, Helge, Berlin, *06.07.1979. Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thies, Steffi, Halle , *23.07.1961.
2020-12-15: Prokura erloschen: Briese, Helge, Berlin, *06.07.1979; Graul, Dirk, Berlin, *07.03.1972. Prokura geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Thies, Steffi, Halle , *23.07.1961.