2008-05-26: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2007 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 6.612,44 EUR auf 160.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. 160.000,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Ecklebe, Dr. Klaus-Peter, Bad Harzburg, *17.12.1953.
2008-10-20: Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2001 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 340.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
2011-02-07: Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) 6 (Geschäftsführung und Vertretung), 11 (Gesellschafterbeschlüsse), 12 (Veräußerung und Belastung von Geschäftsanteilen), 13 (Einziehung), 16 (Erbfolge), 17 (ehelicher Güterstand), 18 (Bewertung), 19 (Bekanntmachungen), 20 (Schlussbestimmungen) der Satzung beschlossen. Von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Ecklebe, Dr. Klaus-Peter, Bad Harzburg, *17.12.1953, einzelvertretungsberechtigt. von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Dr. Ecklebe, Klaus-Peter, Wernigerode.
2015-06-18: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Ecklebe, Andreas, Berlin, *08.03.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-11: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ecklebe, Dr. Klaus-Peter, Bad Harzburg, *17.12.1953.