2009-07-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Lucas, Herbert, Industriekaufmann, Hackenheim, *05.01.1947.
2018-12-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Walter, Oliver, Langenlonsheim, *07.04.1970.
2021-05-11: Bestellt als Geschäftsführer: Strobel, Andreas, Balingen, *22.01.1979. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kleuver, Wolfram, Roxheim, *27.06.1966.