2015-04-10: Geschäftsanschrift: Gewerbegebiet am Weinberg 27, 17252 Mirow . Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Völkmann, Heinrich, Bramsche-Ueffeln, *24.03.1934. Bestellt als Geschäftsführer: Dieckmann, Hartmut, Osnabrück, *10.12.1956, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Dieckmann, Hartmut, Osnabrück, *10.12.1956.
2019-12-23: Geändert, nun: Geschäftsführer: Thederan, Helge, Mirow, *26.10.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.