2007-04-30: Geschäftsführer: Erdrich, Dominique, Oberkirch, *16.03.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-17: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Ratskellerstr. 7, 77855 Achern. Nicht mehr Geschäftsführer: Erdrich, Dominique, Oberkirch, *16.03.1977.
2011-07-08: Personenbezogene Daten (Nachname) von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Lepold, Dieter Adolf, Ottenhöfen im Schwarzwald, *02.03.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-08: Bestellt als Geschäftsführer: Leopold, Dieter Adolf, Ottenhöfen im Schwarzwald, *02.03.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Lepold, Dieter Adolf, Ottenhöfen im Schwarzwald, *02.03.1967.