2020-05-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 22.04.2020. Geschäftsanschrift: Echterdinger Straße 57, 70794 Filderstadt. Gegenstand: Forschung an sowie die Entwicklung und Produktion von innovativen Plasmabeschichtungsverfahren und Anlagen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Rieß, Alexander Gregor Josef Konrad, Leinfelden-Echterdingen, *24.09.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-13: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Laure, Stefan, Stuttgart, *11.02.1961, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Rieß, Alexander Gregor Josef Konrad, Leinfelden-Echterdingen, *24.09.1958.