2008-02-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Roth, Bernhard, Dipl.-Immobilienwirt, Remchingen.
2009-03-27: Geschäftsanschrift: Am Sandfeld 18, 76149 Karlsruhe.
2012-12-07: Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Satz 1 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 3.600.000,00 EUR erhöht.
2013-01-11: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Satz 1 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 4.100.000,00 EUR erhöht.
2013-02-08: Die Gesellschafterversammlung vom 28.01.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Satz 1 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 4.500.000,00 EUR erhöht.
2013-11-29: Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Satz 1 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 5.000.000,00 EUR erhöht.
2014-08-20: Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Satz 1 (Stammkapital, Stammeinlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 7.000.000,00 EUR erhöht.
2016-02-29: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 2 und § 3 (Stammkapital) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 11.600.000,00 EUR erhöht. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Gegenstand geändert; nun: die Beteiligung an und/oder Übernahme der Geschäftsführung in anderen Gesellschaften.
2019-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und § 16 (Gewinnverteilung) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 14.000.000,00 EUR erhöht.
2019-07-01: Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 beschlossen.
2020-12-18: Bestellt als Geschäftsführer: Lickert, Anastasia Marie-Francoise, Karlsruhe, *13.10.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.