2007-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Waschilowski, Werner. Prokura erloschen: Bartels, Heinz ; Schäfer, Friedrich Wilhelm.
2011-12-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Callens, Hubert, Willich. Bestellt als Geschäftsführer: Krings, Gabriele, Kempen, *23.11.1963.
2014-01-02: Geschäftsanschrift: Hooghe Weg 16, 47906 Kempen.
2015-03-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Krings, Gabriele. Bestellt als Geschäftsführer: Schalm, Klaus, Kempen, *09.03.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.