2007-01-26: Geschäftsführer: Otto, Michael, *18.01.1973, Leipzig, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-01-15: Geschäftsanschrift: Zur Karthane 8, 19322 Wittenberge. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Otto, Claus.
2010-11-12: Geschäftsanschrift: Zum Schöpfwerk 7, 19322 Wittenberge.