2019-04-01: Bestellt: Geschäftsführer: Kirstein, Jürgen, Schwerte, *01.01.1958. Bestellt: Geschäftsführer: Proppert, Martin, Hagen, *02.06.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Goll, Elisabeth, Oschersleben, *23.04.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Krause, Markus, Oschersleben, *23.02.1972.