2009-01-21: Geschäftsanschrift: Unsöldstr. 5, 80538 München. Bestellt: Geschäftsführer: Weihe, Julian, München, *24.01.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-10-14: Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2009 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Dr. Rönsberg GmbH - Health Market Intelligence. Geschäftsanschrift: Mittererstraße 9, 80336 München.
2014-02-12: Bestellt: Geschäftsführer: Hagmeyer, Julia, München, *17.01.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-06-16: Bestellt: Geschäftsführer: Berghöfer, Kerstin, Karlsdorf-Neuthard, *26.06.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hagmeyer, Julia, München, *17.01.1985. Einzelprokura: Hagmeyer, Julia, München, *17.01.1985.