2011-10-17: d.Saale. Bestellt: Geschäftsführer: Riechwald, Karsten, Bad Neustadt a.d.Saale-Herschfeld, *13.07.1972; Riechwald, Fabia, geb. Reese, Bad Neustadt a.d.Saale-Herschfeld, *03.12.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-10: d.Saale. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Beckmann, Norbert, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Bad Neustadt a.d. Saale.