2016-12-06: Geschäftsanschrift: Ahornring 2, 18184 Roggentin. Nicht mehr Geschäftsführer: Roschig, Sylvia, Roggentin, *07.01.1962. Personenbezogene Daten ergänzt, nun: Geschäftsführer: Dr. Roschig, Detlef, Roggentin, *05.02.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.