2017-02-08: Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4 beschlossen. Ferner wurde Ziffer 10 (Tod eines Gesellschafters) in den Gesellschaftsvertrag eingefügt. Dadurch wurden die bisherigen Ziffern 10 - 13 neu nummeriert und unter Ziffern 11 - 14 neu vorgetragen. Änderung zur Geschäftsanschrift: Pferdestraße 31, 49084 Osnabrück. Bestellt als Geschäftsführer: Resmini, Franco, Osnabrück, *31.08.1937; Resmini, Marco, Osnabrück, *30.11.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-10: Neue Geschäftsanschrift: Heinrich-Kriege-Straße 9, 49090 Osnabrück. Nicht mehr Geschäftsführer: Flatau, Ludwig, Osnabrück, *29.05.1947; Resmini, Franco, Osnabrück, *31.08.1937; Resmini, Marco, Osnabrück, *30.11.1969. Bestellt als Geschäftsführer: Maes, Bart, Schoten / Belgien, *11.03.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.