2009-02-09: Geschäftsanschrift: Heinkelstr. 19/1, 73614 Schorndorf. Bestellt als Geschäftsführer: Fetzer, Adrian, Esslingen am Neckar, *18.01.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-07-08: Bestellt als Geschäftsführer: Dostal, Daniel, Remshalden, *28.10.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Schreyer, Fritz, Steuerberater, Dipl.-Kaufmann, Schorndorf, *26.07.1940.
2016-05-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dostal, Daniel, Remshalden, *28.10.1978.