2016-04-28: Bestellt als Geschäftsführer: Wallner, Antje, Waldenbuch, *28.02.1983, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wallner, Agnes, geb. Rohde, Renningen, *03.05.1960.
2017-02-22: Bestellt als Geschäftsführer: Wallner, Agnes, geb. Rohde, Holzgerlingen, *03.05.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-08-09: Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Böblingen. Neue Geschäftsanschrift: Charles-Lindbergh-Straße 7, 71034 Böblingen.