2005-12-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.11.2005. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb einer Augenklinik sowie eines refraktiv-chirurgischen Zentrums zur Korrektur der Fehlsichtigkeit, insbesondere mit Hilfe fortschrittlicher Laser-Technologie. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Buchmann, Hans-Peter, München, *27.04.1960; Dr. Dimitriou, Socrates, München, *29.03.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-01-14: Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2008 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Augenklinik Theresienhöhe GmbH. Geschäftsanschrift: Theresienhöhe 12, 80339 München.
2012-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2012 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb einer Augenklinik, eines refraktiv-chirurgischen Zentrums zur Korrektur der Fehlsichtigkeit sowie Betrieb augenärztlicher Praxen.
2017-05-05: Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2017 hat die Änderung des § 1 der Satzung beschlossen. Neue Firma: Realeyes Augenklinik Theresienhöhe GmbH.
2022-03-19: Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2022 hat die Streichung der §§ 6 und 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen) der Satzung beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Buchmann, Hans-Peter, München, *27.04.1960; Janisch, Emanuel Paul Victor, München, *05.08.1986; Dr. Zottos, Sokratis Dimitriou, München, *29.03.1966, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.