2011-08-10: Nicht mehr Geschäftsführer: van Dyk, Barbara, Quakenbrück, *28.12.1961. Geschäftsführer: Arnold-Stutz, Otto, Weggis/Luzern/Schweiz, *10.02.1942, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-20: Die Eintragung laufende Nummer 4 Spalte 4 a) ist gemäß § 395 Absatz 1 FamFG von Amts wegen berichtigt: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Die Eintragung laufende Nummer 4 Spalte 4 b) ist gemäß § 395 Absatz 1 FamFG von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Arnold-Stutz, Otto, Weggis/Luzern/Schweiz, *10.02.1942, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-03-24: Durch Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld (43 IN 1135/13) vom 07.03.2014 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.
2016-04-05: Von Amts wegen eingetragen gemäß § 384 Abs. 2 FamFG. Die Gesellschaft wird durch den/die Liquidator/en vertreten. Von Amts wegen eingetragen gemäß § 384 Abs. 2 FamFG. Liquidator: Arnold-Stutz, Otto, Weggis/Luzern/Schweiz, *10.02.1942. Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Bielefeld vom 26.02.2016 ist das Insolvenzverfahren eingestellt.
2016-04-29: Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.
2016-09-12: Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.